郭樹清,原中國證監會主席。此前曾任中國建設銀行董事長、執行董事。郭先生自2003年12月至2005年3月任中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長、匯金公司董事長;2001年3月至2003年12月任中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長;
1988年7月至2001年3月歷任多個職位,包括貴州省副省長,國家經濟體制改革委員會綜合規劃和試點司司長、宏觀調控體制司司長、秘書長,國家計委經濟研究中心副司長。郭先生是研究員,中國共產黨第十七屆中央委員會候補委員。1982年南開大學哲學系大學本科畢業,1988年中國社科院法學專業博士研究生畢業。郭先生曾于1986年5月至1987年8月赴牛津大學擔任客座研究員。(來源:新華網、中國建設銀行)
|