據東北新聞網報道,今日上午,中央組織部和國務院國資委黨委在鞍鋼集團公司召開會議,宣布中央關于鞍鋼集團公司設立董事會和張廣寧任董事長、黨委書記的決定。
中組部干部五局局長徐家新在會上表示,張廣寧政治素質好,曾在企業和地方工作多年,對經濟工作特別是工業經濟比較熟悉,工作經驗豐富,有較強的組織領導能力和開拓精神,在廣東工作期間業績比較突出。
張廣寧,男,1953年8月生,山東惠民人,漢族,學歷中央黨校研究生。曾任廣州鋼鐵廠黨委書記、廠長;廣州市副市長;廣州市委副書記,廣州市常務副市長;廣州市委副書記,廣州市市長,兼廣州南沙開發區建設指揮部總指揮;2010年3月后任中共廣東省委常委、廣州市委書記。
鞍鋼是新中國第一個恢復建設的大型鋼鐵聯合企業和最早建成的鋼鐵生產基地,被譽為“中國鋼鐵工業的搖籃”、“共和國鋼鐵工業的長子”。2010年,鞍鋼集團公司鐵、鋼產量雙超3000萬噸,營業收入超過1500億元。
張廣寧同志簡歷
張廣寧,男,1953年8月生,山東惠民人,漢族,1971年8月參加工作,1973年11月加入中國共產黨,學歷中央黨校研究生(中央黨校研究生院在職研究生班法學理論專業),哲學碩士,高級經濟師、高級政工師。
1971年8月后,廣州鋼鐵廠工人,班長,工段團支部書記;
1974年2月后,任廣州鋼鐵廠車間副主任、黨總支副書記(其間:1977年9月至1980年7月在廣州業余大學中文專業學習);
1981年3月后,在北京鋼鐵學院與廣州鋼鐵廠職工大學合辦的管理工程專業學習;
1984年8月后,任廣州鋼鐵廠車間副主任、主任,分廠廠長、廠黨委委員;
1990年8月后,任廣州鋼鐵廠黨委副書記兼教育(培訓)中心主任;
1991年11月后,任廣州鋼鐵廠黨委書記(其間:1993年3月至1995年9月在中山大學研究生院科學技術哲學專業學習,同期獲美國遠東高級研究學院授予決策管理專業工商管理碩士學位);
1993年8月后,任廣州鋼鐵廠黨委書記、廠長;
1994年5月廠轉制為公司后,任廣州鋼鐵集團有限公司黨委書記、董事長、總經理,兼廣州珠江鋼廠工程籌建指揮部臨時黨委書記,廣州珠江鋼鐵有限責任公司董事長;
1996年12月后,任廣州市政府副市長、黨組成員;
2000年5月后,任廣州市委常委,廣州市政府常務副市長、黨組成員,兼廣州南沙開發區建設指揮部總指揮、臨時黨委書記;
2002年12月后,任廣州市委副書記,廣州市政府常務副市長、黨組成員,兼廣州南沙開發區建設指揮部總指揮、臨時黨委書記;
2003年2月后,任廣州市委副書記,廣州市政府代市長、黨組成員,兼廣州南沙開發區建設指揮部總指揮、臨時黨委書記;
2003年3月中共廣州市委副書記,廣州市政府市長、黨組書記。(其間:2003年3月至2005年1月在中央黨校研究生院在職研究生班法學理論專業學習;2004年3月至5月在中央黨校省部級干部進修班學習)。2003年03月—2010年04月,
廣州市委副書記、市長、市政府黨組書記;
2010年4月任廣州市委書記;
2010年5月任廣州警備區黨委第一書記;
2011年12月
不再擔任廣州市委書記。
2012年5月,不再擔任中共廣東省委常委。